NAMIG GADIROV
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2019 |
Adresa: |
Baku, F. Jusifov 190A//28 |
|
NIGAR GADIROVA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2019 |
Adresa: |
Baku, D. Salimov 7/153 |
|
NAMIG GADIROV
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2019 |
Adresa: |
Baku, F. Jusifov 190A//28, F. Jusifov 190A//28, Baku, Ázerbájdžán |
|
NIGAR GADIROVA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.01.2019 |
Adresa: |
Baku, D. Salimov 7/153, D. Salimov 7/153, Baku, Ázerbájdžán |
|
ZAUR GADIROV
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2018 |
Adresa: |
13000, 75429527, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4h |
|
ZAUR GADIROV
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2018 |
Adresa: |
13000, 75429527, Praha, Žižkov, Olšanská, 2898, 4h, Olšanská 2898/4h, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21782962, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1509, 51 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
jednatel |
21.12.2017 |
Adresa: |
13000, 21782962, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1509, 51, Žerotínova 1509/51, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21777705, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 1055, 20 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 03.02.2018
|
jednatel |
30.06.2016 |
Adresa: |
13000, 21777705, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 1055, 20, U Rajské zahrady 1055/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22657991, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Charkovská, 335, 4 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 21.12.2017
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22657991, Praha, Vršovice, Charkovská, 335, 4, Charkovská 335/4, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21747342, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 760, 46 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 30.06.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
12000, 21747342, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 760, 46, Záhřebská 760/46, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
10100, 22657495, Praha 10, Vršovice, U staré sokolovny, 283, 1 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
10100, 22657495, Praha, Vršovice, U staré sokolovny, 283, 1, U staré sokolovny 283/1, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha 3, Žižkov, Jičínská, 1617, 31 |
|
SEYRAN ZEYNALABDINOV
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
13000, 21784400, Praha, Žižkov, Jičínská, 1617, 31, Jičínská 1617/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21796581, Praha 3, Žižkov, Habrová, 2655, 4 |
|
ZAUR GADIROV
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
19.02.2014 |
Adresa: |
13000, 21796581, Praha, Žižkov, Habrová, 2655, 4, Habrová 2655/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Namig Gadirov
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
jednatel |
03.12.2010 |
Adresa: |
Baku, F.X.Xoyski 123/23 |
|
Nigar Gadirova
|
Neaktivní
od 14.01.2019
|
jednatel |
03.12.2010 |
Adresa: |
Baku, Mir-Jalal 66/18 |
|
Leonid Kušnarenko
|
Neaktivní
od 03.12.2010
|
jednatel |
26.10.2010 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Jankovcova, 3240 |
|
Leonid Kušnarenko
|
Neaktivní
od 03.12.2010
|
jednatel |
26.10.2010 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Teplice, Teplice, Jankovcova, 3240, Jankovcova 3240, 41501 Teplice |
|