GIAN PAOLO CAMPAGNOLI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.02.2019 |
Adresa: |
13900, Biella, Via Giardini di sotto 7 |
|
GIAN PAOLO CAMPAGNOLI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.02.2019 |
Adresa: |
Biella, Via Giardini di sotto 7, 13900, Via Giardini di sotto 7, 13900 Biella, Itálie |
|
SEBASTIANO SELLA
|
Aktivní
|
člen |
05.11.2015 |
Adresa: |
13900, Biella, Regione San Gerolamo 1 |
|
SEBASTIANO SELLA
|
Aktivní
|
člen |
05.11.2015 |
Adresa: |
Biella, Regione San Gerolamo 1, 13900, Regione San Gerolamo 1, 13900 Biella, Itálie |
|
MALVINA TABUSSO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.06.2015 |
Adresa: |
Biella, via Regione San Gerolamo 1 |
|
MALVINA TABUSSO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.06.2015 |
Adresa: |
Biella, via Regione San Gerolamo 1, via Regione San Gerolamo 1, Biella, Itálie |
|
GIAN PAOLO CAMPAGNOLI
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen |
05.11.2015 |
Adresa: |
13900, Biella, Strada Antica di Andorno 1 |
|
GIAN PAOLO CAMPAGNOLI
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
člen |
05.11.2015 |
Adresa: |
Biella, Strada Antica di Andorno 1, 13900, Strada Antica di Andorno 1, 13900 Biella, Itálie |
|
LUCIO VACCA
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
předseda představenstva |
27.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21944920, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Ctiradova, 575, 16 |
|
LUCIO VACCA
|
Neaktivní
od 17.06.2015
|
předseda představenstva |
27.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21944920, Praha, Nusle, Ctiradova, 575, 16, Ctiradova 575/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Adriana Augustínová
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
14000, 26093405, Praha 4, Podolí, K sídlišti, 1166, 25 |
|
ADRIANA AUGUSTÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
29.11.2012 |
Adresa: |
14000, 26093405, Praha, Podolí, K sídlišti, 1166, 25, K sídlišti 1166/25, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Markéta Pazderová Eliášová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
53375, 7507755, Dolní Ředice, 105 |
|
Lucio Vacca
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
předseda představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
Bologna, Andrea Da Faenza, 1 |
|
Radim Pazdera
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
76321, 4118464, Slavičín, Pod Vrškem, 803 |
|
Markéta Pazderová Eliášová
|
Neaktivní
od 29.11.2012
|
člen představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
53375, 7507755, Pardubice, Dolní Ředice, Dolní Ředice, Holická, 105, Holická 105, 53375 Dolní Ředice |
|
Radim Pazdera
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
člen představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
76321, 4118464, Zlín, Slavičín, Slavičín, Pod Vrškem, 803, Pod Vrškem 803, 76321 Slavičín |
|
Lucio Vacca
|
Neaktivní
od 27.05.2014
|
předseda představenstva |
25.10.2010 |
Adresa: |
Bologna, Andrea da Faenza, Andrea da Faenza 1, Bologna, Itálie |
|