VASYL SEMYANOVSKYY
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
19000, 22508279, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105 |
|
VASYL SEMYANOVSKYY
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2022 |
Adresa: |
19000, 22508279, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105, Prosecká 688/105, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
VASYL SEM'YANOVSKYY
|
Neaktivní
od 28.02.2022
|
jednatel |
05.12.2019 |
Adresa: |
19000, 22508279, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105 |
|
VASYL SEM'YANOVSKYY
|
Neaktivní
od 28.02.2022
|
jednatel |
05.12.2019 |
Adresa: |
19000, 22508279, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105, Prosecká 688/105, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
SVITLANA STOYKA
|
Neaktivní
od 05.12.2019
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22508279, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105 |
|
SVITLANA STOYKA
|
Neaktivní
od 05.12.2019
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
19000, 22508279, Praha, Prosek, Prosecká, 688, 105, Prosecká 688/105, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
SVITLANA STOYKA
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22367802, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1069, 35 |
|
SVITLANA STOYKA
|
Neaktivní
od 10.03.2017
|
jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
18200, 22367802, Praha, Kobylisy, Třeboradická, 1069, 35, Třeboradická 1069/35, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Svitlana Stoyka
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
Kryčevo, Zaliznyčna, 133 |
|
Svitlana Stoyka
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
jednatel |
03.11.2010 |
Adresa: |
Kryčevo, Zaliznyčna, Zaliznyčna 133, Kryčevo, Ukrajina |
|