MICHAEL THOMA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2023 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
LUKÁŠ REICHMANN
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2021 |
Adresa: |
10000, 22614524, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem II, 1271, 6 |
|
LUKÁŠ REICHMANN
|
Neaktivní
od 10.03.2023
|
jednatel |
07.04.2021 |
Adresa: |
10000, 22614524, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem II, 1271, 6, Nad Třebešínem II 1271/6, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MARTIN SCHMIED
|
Neaktivní
od 07.04.2021
|
jednatel |
19.01.2021 |
Adresa: |
41501, 20278110, Teplice, Teplice, Teplice, Pražská, 3000, 12 |
|
MARTIN SCHMIED
|
Neaktivní
od 07.04.2021
|
jednatel |
19.01.2021 |
Adresa: |
41501, 20278110, Teplice, Teplice, Teplice, Pražská, 3000, 12, Pražská 3000/12, 41501 Teplice |
|
HANA ŠORMOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417 |
|
HANA ŠORMOVÁ
|
Neaktivní
od 19.01.2021
|
jednatel |
13.12.2019 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417, Zahradní 417, 25229 Karlík |
|
MARTIN ŠORM
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
15.06.2016 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417 |
|
Martin Šorm
|
Neaktivní
od 13.12.2019
|
jednatel |
15.06.2016 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417, Zahradní 417, 25229 Karlík |
|
MARTIN ŠORM
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
25229, 6425151, Karlík, Karlík, Zahradní, 417 |
|
Martin Šorm
|
Neaktivní
od 15.06.2016
|
jednatel |
29.01.2015 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417, Zahradní 417, 25229 Karlík |
|
Martin Šorm
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
25229, 6425151, Karlík, Zahradní, 417 |
|
Martin Šorm
|
Neaktivní
od 29.01.2015
|
jednatel |
08.11.2010 |
Adresa: |
25229, 6425151, Praha-západ, Karlík, Karlík, Zahradní, 417, Zahradní 417, 25229 Karlík |
|