MIREL STANCIULESCU
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.08.2022 |
Adresa: |
Dimbovita, Gura Vulcanei, Calea Vulcanei 113 |
|
MIREL STANCIULESCU
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.08.2022 |
Adresa: |
Dimbovita, Gura Vulcanei, Calea Vulcanei 113, Calea Vulcanei 113, Dimbovita, Gura Vulcanei, Rumunsko |
|
EDIN SULJAKOVIĆ
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
jednatel |
01.12.2014 |
Adresa: |
36001, 20728999, Karlovy Vary, Drahovice, Maďarská, 524, 12 |
|
EDIN SULJAKOVIĆ
|
Neaktivní
od 13.08.2022
|
jednatel |
01.12.2014 |
Adresa: |
36001, 20728999, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Maďarská, 524, 12, Maďarská 524/12, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Edin Suljakovič
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
36001, 20728999, Karlovy Vary, Maďarská, 524 |
|
Edin Suljakovič
|
Neaktivní
od 01.12.2014
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
36001, 20728999, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Maďarská, 524, 12, Maďarská 524/12, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 21.02.2011
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 21.02.2011
|
jednatel |
10.11.2010 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|