TATIANA SOROKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
18600, 79227881, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, U Mlýnského kanálu, 696, 4 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
18600, 79227881, Praha, Karlín, U Mlýnského kanálu, 696, 4, U Mlýnského kanálu 696/4, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
15000, 22077707, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Elišky Peškové, 323, 1 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
09.12.2020 |
Adresa: |
15000, 22077707, Praha, Smíchov, Elišky Peškové, 323, 1, Elišky Peškové 323/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja, 2 |
|
MARINA SOYKHER
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Vvedenskoho 22-1 |
|
NINA PETROVA
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85 |
|
GALINA BASHKINA
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 09.12.2020
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja, Centralnaja 2, Moskva, Rusko |
|
NINA PETROVA
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85, Moskevská oblast, Rusko |
|
GALINA BASHKINA
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24, Moskva, Rusko |
|
MARINA SOYKHER
|
Neaktivní
od 18.06.2021
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Moskva, Vvedenskoho 22-1, Vvedenskoho 22-1, Moskva, Rusko |
|
GALINA BASHKINA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24 |
|
GALINA BASHKINA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
05.08.2014 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24, Centralnaja (Mitino) 9 byt č. 24, Moskva, Rusko |
|
NINA PETROVA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85 |
|
NINA PETROVA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
03.01.2014 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85, Šosse Entuziastov 29, byt.č.85, Moskevská oblast, Rusko |
|
Maryana Agipyuk
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
27.03.2012 |
Adresa: |
15521, 28052650, Praha 5, Zličín, Milotická, 458, 12 |
|
Maryana Agipyuk
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
jednatel |
27.03.2012 |
Adresa: |
15521, 28052650, Praha, Zličín, Milotická, 458, 12, Milotická 458/12, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Karapet Antanyan
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Krasnogorsk, Lenina, 44 |
|
Vladimir Ivanov
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Smolenská oblast, Gagarinskij okres, Akatovo, Akatovskaja, 1 |
|
Elena Rumyantseva
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Saratovskaja, 18, 10 |
|
Tatiana Tlatova
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Leningradskoje šosse, 46 |
|
MARINA SOYKHER
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Vvedenskoho 22-1 |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja, 2 |
|
Karapet Antanyan
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskevská oblast, Krasnogorsk, Lenina, Lenina 44, Moskevská oblast - Krasnogorsk, Rusko |
|
Vladimir Ivanov
|
Neaktivní
od 27.03.2012
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Smolenská oblast, Gagarinskij okres, Akatovo, Akatovskaja, Akatovskaja 1, Smolenská oblast - Gagarinskij okres, Akatovo, Rusko |
|
Elena Rumyantseva
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Saratovskaja, 10, Saratovskaja 18/10, Moskva, Rusko |
|
Tatiana Tlatova
|
Neaktivní
od 03.01.2014
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Leningradskoje šosse, Leningradskoje šosse 46, Moskva, Rusko |
|
MARINA SOYKHER
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Vvedenskoho 22-1, Vvedenskoho 22-1, Moskva, Rusko |
|
TATIANA SOROKINA
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.11.2010 |
Adresa: |
Moskva, Centralnaja, Centralnaja 2, Moskva, Rusko |
|