FILIP LEIXNER
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22656979, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Košická, 229, 23 |
|
FILIP LEIXNER
|
Neaktivní
od 26.06.2017
|
jednatel |
20.04.2015 |
Adresa: |
10100, 22656979, Praha, Vršovice, Košická, 229, 23, Košická 229/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Filip Leixner
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
10100, 22656979, Praha 10, Vršovice, Košická, 229, 23 |
|
FILIP LEIXNER
|
Neaktivní
od 20.04.2015
|
jednatel |
31.10.2011 |
Adresa: |
10100, 22656979, Praha, Vršovice, Košická, 229, 23, Košická 229/23, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jiřina Košnerová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
07.12.2010 |
Adresa: |
37501, 20041659, Týn nad Vltavou, Sakařova, 375 |
|
Jiřina Košnerová
|
Neaktivní
od 31.10.2011
|
jednatel |
07.12.2010 |
Adresa: |
37501, 20041659, České Budějovice, Týn nad Vltavou, Týn nad Vltavou, Sakařova, 375, Sakařova 375, 37501 Týn nad Vltavou |
|
Marek Rýdl
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
22.11.2010 |
Adresa: |
2927071, Benešov, Okrouhlice, 9 |
|
Marek Rýdl
|
Neaktivní
od 07.12.2010
|
jednatel |
22.11.2010 |
Adresa: |
25601, 2927071, Benešov, Benešov, Okrouhlice, 9, Okrouhlice 9, 25601 Benešov |
|