DAVID POUR
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2023 |
Adresa: |
11000, 21714096, Praha, Nové Město, Příčná, 1892, 4, Příčná 1892/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
DAVID POUR
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.02.2018 |
Adresa: |
13000, 75908514, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14 |
|
DAVID POUR
|
Neaktivní
od 22.12.2023
|
Jednatel |
21.02.2018 |
Adresa: |
13000, 75908514, Praha, Strašnice, Zvěřinova, 3413, 14, Zvěřinova 3413/14, Strašnice, 13000 Praha 3 |
|
DAVID POUR
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
Jednatel |
05.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21784019, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1587, 24 |
|
DAVID POUR
|
Neaktivní
od 21.02.2018
|
Jednatel |
05.03.2014 |
Adresa: |
13000, 21784019, Praha, Žižkov, Baranova, 1587, 24, Baranova 1587/24, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VÁCLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha 9, Střížkov, Novoborská, 371, 10 |
|
ERIKA HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha 9, Střížkov, Novoborská, 371, 10 |
|
ERIKA HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10, Novoborská 371/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
VÁCLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 05.03.2014
|
jednatel |
19.12.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10, Novoborská 371/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
VÁCLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10 |
|
ERIKA HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10 |
|
VÁCLAV HAMPL
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10, Novoborská 371/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
ERIKA HAMPLOVÁ
|
Neaktivní
od 19.12.2013
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
19000, 22516743, Praha, Střížkov, Novoborská, 371, 10, Novoborská 371/10, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Tereza Raabová
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
23.11.2010 |
Adresa: |
18000, 22398104, Praha 8, Pomořanská, 480, 10 |
|
Tereza Raabová
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
23.11.2010 |
Adresa: |
18100, 22398104, Praha, Troja, Pomořanská, 480, 10, Pomořanská 480/10, Troja, 18100 Praha 8 |
|