Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.09.2024
Název: | Středočeská společnost pro múzické vzdělávání v likvidaci |
ICO: | 24775517 |
Registrovaná adresa: | 16500, 22270728, Praha, Suchdol, K Roztokům, 237, 49, K Roztokům 237/49, Suchdol, 16500 Praha 6 |
Začleněno na: | 24.12.2010 |
Předmět podnikání: |
vzdělávání v oblasti kultury - pořádání kulturních a společenských akcí - organizování a provozování mezinárodní hudební dílny - vydávání a rozšiřování informačních materiálů a programů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUBOR CUKR | Aktivní | člen dozorčí rady | 02.11.2017 |
|
|||
PETR ŠTĚPÁNEK | Aktivní | člen správní rady | 25.06.2016 |
|
|||
PhDr. SIMONA PETRASOVÁ | Aktivní | předseda dozorčí rady | 24.11.2015 |
|
|||
PaedDr. MARIE WIESNEROVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 24.11.2015 |
|
|||
PaedDr. MgA. Christina Mrázková - Kluge | Aktivní | předseda správní rady | 24.12.2010 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAROSLAV MRÁZEK | Aktivní | 05.06.2021 | |
|
|||
JAROSLAV MRÁZEK | Aktivní | 05.06.2021 | |
|
|||
Jaroslav Mrázek | Neaktivní od 05.06.2021 | 11.10.2011 | |
|
|||
JAROSLAV MRÁZEK | Neaktivní od 05.06.2021 | 11.10.2011 | |
|
Registrační číslo Středočeská společnost pro múzické vzdělávání v likvidaci je 24775517.
Registrační adresa Středočeská společnost pro múzické vzdělávání v likvidaci je 16500, 22270728, Praha, Suchdol, K Roztokům, 237, 49, K Roztokům 237/49, Suchdol, 16500 Praha 6.
Středočeská společnost pro múzické vzdělávání v likvidaci byla založena 24.12.2010.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LUBOR CUKR, PETR ŠTĚPÁNEK, PhDr. SIMONA PETRASOVÁ, PaedDr. MARIE WIESNEROVÁ, PaedDr. MgA. Christina Mrázková - Kluge.