DANIEL MICHALSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.05.2024 |
Adresa: |
73601, 24855324, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1286, 15, Elišky Krásnohorské 1286/15, Podlesí, 73601 Havířov |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
73601, 24855057, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1259, 3 |
|
Jae Nam Lee
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
101, Ujong city, Kyungkido, Kanung-dong 1 |
|
Jae Nam Lee
|
Aktivní
|
jednatel |
11.01.2011 |
Adresa: |
Ujong city, Kyungkido, Kanung-dong 1 |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Neaktivní
od 17.05.2024
|
jednatel |
27.10.2022 |
Adresa: |
73601, 24855057, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1259, 3, Elišky Krásnohorské 1259/3, Podlesí, 73601 Havířov |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21752923, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 1357, 1 |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Neaktivní
od 27.10.2022
|
jednatel |
23.12.2015 |
Adresa: |
12000, 21752923, Praha, Vinohrady, Slezská, 1357, 1, Slezská 1357/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
10600, 26663414, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3 |
|
DANIEL MICHALSKÝ
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
jednatel |
19.06.2013 |
Adresa: |
10600, 26663414, Praha, Záběhlice, Mikanova, 3261, 3, Mikanova 3261/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ok Jo Song
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
Soul, Dongdaemun-gu, Jeonong-dong, 443, 3 |
|
Ok Jo Song
|
Neaktivní
od 19.06.2013
|
jednatel |
02.07.2012 |
Adresa: |
Soul, Dongdaemun-gu, Jeonong-dong, 3, Jeonong-dong 443/3, Soul - Dongdaemun-gu, Jižní Korea |
|