JUDr. ALEXANDRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
místopředseda výboru |
10.01.2020 |
Adresa: |
10100, 22666541, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20 |
|
JUDr. ALEXANDRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
místopředseda výboru |
10.01.2020 |
Adresa: |
10100, 22666541, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20, Bulharská 996/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MARCELA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
člen výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
19900, 76068579, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Hlučkova, 812, 10 |
|
MARCELA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
člen výboru |
16.08.2019 |
Adresa: |
19900, 76068579, Praha, Letňany, Hlučkova, 812, 10, Hlučkova 812/10, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MARCELA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
18000, 22378511, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
JUDr. ALEXANDRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
místopředseda výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
18000, 22378511, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
HANS ŠÍRA
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
předseda výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
19800, 22488227, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Hůrská, 834 |
|
MARCELA ŠRÁMKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.08.2019
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JUDr. Alexandra Svobodová
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
místopředseda výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
HANS ŠÍRA
|
Neaktivní
od 02.11.2020
|
předseda výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
19800, 22488227, Praha, Kyje, Hůrská, 834, Hůrská 834, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
JUDr. ALEXANDRA SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
předseda výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
Doc. Ing. JIŘÍ VOGEL
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
Mgr. ZDEŇKA DOBROZEMSKÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
místopředseda výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
JUDr. Alexandra Svobodová
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
předseda výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Doc. Ing. JIŘÍ VOGEL
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. ZDEŇKA DOBROZEMSKÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
místopředseda výboru |
15.04.2016 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JUDr. Alexandra Svobodová
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
předseda výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha 8, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
Mgr. Zdeňka Dobrozemská
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
místopředseda výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha 8, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
Doc.Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha 8, Libeň, Novákových, 487, 22 |
|
JUDr. Alexandra Svobodová
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
předseda výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Mgr. ZDEŇKA DOBROZEMSKÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
místopředseda výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Doc.Ing. Jiří Vogel
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen výboru |
15.12.2010 |
Adresa: |
18000, 22378511, Praha, Libeň, Novákových, 487, 22, Novákových 487/22, Libeň, 18000 Praha 8 |
|