Ing. JAN MACHALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702466, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5 |
|
ONDŘEJ ŠVUB
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702458, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2441, 7 |
|
Ing. MIROSLAVA KRISTLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702458, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2441, 7 |
|
Ing. JAN MACHALA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5, Janského 2442/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
ONDŘEJ ŠVUB
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702458, Praha, Stodůlky, Janského, 2441, 7, Janského 2441/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. MIROSLAVA KRISTLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.01.2022 |
Adresa: |
15500, 22702458, Praha, Stodůlky, Janského, 2441, 7, Janského 2441/7, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JAN MACHALA
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
předseda výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
15500, 22702466, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5 |
|
EVA SCHAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
místopředsedkyně výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
15500, 22724737, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4 |
|
Ing. JAN MACHALA
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
předseda výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5, Janského 2442/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
EVA SCHAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2022
|
místopředsedkyně výboru |
06.10.2021 |
Adresa: |
15500, 22724737, Praha, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4, Pavrovského 2446/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
SVATOPLUK VOTRUBA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
předseda výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22702482, Praha, Stodůlky, Janského, 2444, 1 |
|
Ing. JAN MACHALA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5 |
|
EVA SCHAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
člen výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22724737, Praha, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4 |
|
SVATOPLUK VOTRUBA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
předseda výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22702482, Praha, Stodůlky, Janského, 2444, 1, Janského 2444/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. JAN MACHALA
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
místopředseda výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5, Janského 2442/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
EVA SCHAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2021
|
člen výboru |
12.03.2016 |
Adresa: |
15500, 22724737, Praha, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4, Pavrovského 2446/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Svatopluk Votruba
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
předseda výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22702482, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2444, 1 |
|
Jan Machala
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
místopředseda výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha 5, Stodůlky, Janského, 2442, 5 |
|
Eva Schauerová
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
člen výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22724737, Praha 5, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4 |
|
SVATOPLUK VOTRUBA
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
předseda výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22702482, Praha, Stodůlky, Janského, 2444, 1, Janského 2444/1, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
JAN MACHALA
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
místopředseda výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22702466, Praha, Stodůlky, Janského, 2442, 5, Janského 2442/5, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
EVA SCHAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2016
|
člen výboru |
30.12.2010 |
Adresa: |
15500, 22724737, Praha, Stodůlky, Pavrovského, 2446, 4, Pavrovského 2446/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|