Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
25.08.2017 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5 |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 07.02.2020
|
jednatel |
25.08.2017 |
Adresa: |
40007, 17892619, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Janáčkova, 300, 5, Janáčkova 300/5, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
jednatel |
29.03.2017 |
Adresa: |
26701, 27037517, Beroun, Králův Dvůr, Zahořany, Luční, 127 |
|
Ing. JIŘÍ MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 25.08.2017
|
jednatel |
29.03.2017 |
Adresa: |
26701, 27037517, Beroun, Králův Dvůr, Zahořany, Luční, 127, Luční 127, Zahořany, 26701 Králův Dvůr |
|
MIROSLAV RADVAN
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251804, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Vondroušova, 1196, 51 |
|
MIROSLAV RADVAN
|
Neaktivní
od 29.03.2017
|
jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
16300, 22251804, Praha, Řepy, Vondroušova, 1196, 51, Vondroušova 1196/51, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Miroslav Radvan
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
14200, 21852065, Praha 4, Kamýk, Pšenčíkova, 672, 28 |
|
Miroslav Radvan
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
14200, 21852065, Praha, Kamýk, Pšenčíkova, 672, 28, Pšenčíkova 672/28, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|