JOSEF ČERNOCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2021 |
Adresa: |
74265, 73472352, Nový Jičín, Rybí, Rybí, 398 |
|
JOSEF ČERNOCH
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.12.2021 |
Adresa: |
74265, 73472352, Nový Jičín, Rybí, Rybí, 398, č.p. 398, 74265 Rybí |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
74265, 73472352, Nový Jičín, Rybí, Rybí, 398 |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
74265, 73472352, Nový Jičín, Rybí, Rybí, 398, č.p. 398, 74265 Rybí |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
74101, 8390410, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Jiráskova, 970, 39 |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
74101, 8390410, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Jiráskova, 970, 39, Jiráskova 970/39, 74101 Nový Jičín |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
11.05.2013 |
Adresa: |
74101, 27669459, Nový Jičín, Nový Jičín, Zborovská, 1219, 9 |
|
IVETA ČERNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
11.05.2013 |
Adresa: |
74101, 27669459, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Zborovská, 1219, 9, Zborovská 1219/9, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. Iveta Bartoňová
|
Neaktivní
od 11.05.2013
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
74101, 27669459, Nový Jičín, Zborovská, 1219, 9 |
|
Ing. Iveta Bartoňová
|
Neaktivní
od 11.05.2013
|
jednatel |
16.12.2010 |
Adresa: |
74101, 27669459, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Zborovská, 1219, 9, Zborovská 1219/9, 74101 Nový Jičín |
|