DUŠAN MÁČALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
76326, 3991351, Pozlovice, Pozlovice, Hlavní, 44 |
|
DUŠAN MÁČALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2013 |
Adresa: |
76326, 3991351, Zlín, Pozlovice, Pozlovice, Hlavní, 44, Hlavní 44, 76326 Pozlovice |
|
JAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
|
09.08.2013 |
Adresa: |
76005, 4251491, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4888 |
|
JAN KOKEŠ
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
|
09.08.2013 |
Adresa: |
76005, 4251491, Zlín, Zlín, Zlín, Valachův žleb, 4888, Valachův žleb 4888, 76005 Zlín |
|
Tomáš Češek
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
02.10.2012 |
Adresa: |
76005, Zlín, Česká, 4754 |
|
Tomáš Češek
|
Neaktivní
od 02.10.2013
|
jednatel |
02.10.2012 |
Adresa: |
76005, 4250371, Zlín, Zlín, Zlín, Česká, 4754, Česká 4754, 76005 Zlín |
|
Jan Kokeš
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
|
29.12.2010 |
Adresa: |
38101, 8686653, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 145 |
|
Jan Kokeš
|
Neaktivní
od 09.08.2013
|
|
29.12.2010 |
Adresa: |
38101, 8686653, Český Krumlov, Český Krumlov, Domoradice, Urbinská, 145, Urbinská 145, Domoradice, 38101 Český Krumlov |
|