Ing. PAVEL VÝBORA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.05.2023 |
Adresa: |
25070, 17577519, Praha-východ, Panenské Břežany, Panenské Břežany, Široká, 95, Široká 95, 25070 Panenské Břežany |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.09.2022 |
Adresa: |
25065, 40424316, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Antonína Judytky, 828 |
|
Ing. JAROSLAV FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25246, 25409964, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Březovská, 552 |
|
Ing. JAROSLAV FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2020 |
Adresa: |
25246, 25409964, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Březovská, 552, Březovská 552, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
JAROSLAV FIALA
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Pražská, 1688 |
|
Jaroslav Fiala
|
Aktivní
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 1688, Pražská 1688, 25601 Benešov |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Neaktivní
od 12.05.2023
|
jednatel |
23.09.2022 |
Adresa: |
25065, 40424316, Praha-východ, Líbeznice, Líbeznice, Antonína Judytky, 828, Antonína Judytky 828, 25065 Líbeznice |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
25070, 78360943, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Čenkovská, 272 |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Neaktivní
od 23.09.2022
|
jednatel |
09.06.2018 |
Adresa: |
25070, 78360943, Praha-východ, Odolena Voda, Dolínek, Čenkovská, 272, Čenkovská 272, Dolínek, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25070, 26367343, Odolena Voda, Odolena Voda, U Jordánu, 436 |
|
Ing. JAROSLAV FIALA
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Pražská, 1688 |
|
Ing. PAVEL VÝBORA
|
Neaktivní
od 09.06.2018
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25070, 26367343, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, U Jordánu, 436, U Jordánu 436, 25070 Odolena Voda |
|
Ing. JAROSLAV FIALA
|
Neaktivní
od 13.05.2020
|
jednatel |
25.01.2012 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 1688, Pražská 1688, 25601 Benešov |
|
Ing. Jaroslav Fiala
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
25601, Benešov u Prahy, Pražská, 1688, 2 |
|
Ing. JAROSLAV FIALA
|
Neaktivní
od 25.01.2012
|
jednatel |
15.12.2010 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 1688, Pražská 1688, 25601 Benešov |
|