MILUŠE SUNTYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
místopředseda výboru |
11.10.2017 |
Adresa: |
19800, 22425551, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10 |
|
MILUŠE SUNTYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
místopředseda výboru |
11.10.2017 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
DAGMAR ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
člen výboru |
29.06.2016 |
Adresa: |
19800, 22425551, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10 |
|
DAGMAR ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
člen výboru |
29.06.2016 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
DAGMAR ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
člen výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10 |
|
MILUŠE BAGINSKÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
místopředseda výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10 |
|
Anna Štecurová
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
předseda výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20709170, Karlovy Vary, Stará Role, Tuhnická, 604, 5 |
|
DAGMAR ZEMANOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2016
|
člen výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
MILUŠE BAGINSKÁ
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
místopředseda výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
ANNA ŠTECUROVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2019
|
předseda výboru |
18.12.2015 |
Adresa: |
36017, 20709170, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Stará Role, Tuhnická, 604, 5, Tuhnická 604/5, Stará Role, 36017 Karlovy Vary |
|
Helena Kvapilová
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
předseda výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha 9, Na Obrátce, 619, 10 |
|
Dagmar Tulachová
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
místopředseda výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha 9, Na Obrátce, 619, 10 |
|
Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha 9, Na Obrátce, 619, 10 |
|
Helena Kvapilová
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
předseda výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Dagmar Tulachová
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
místopředseda výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Miroslav Liška
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
člen výboru |
04.01.2011 |
Adresa: |
19800, 22425551, Praha, Hloubětín, Na obrátce, 619, 10, Na obrátce 619/10, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|