MAGDA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
14100, 25760629, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3216, 42 |
|
MAGDA KUČEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2022 |
Adresa: |
14100, 25760629, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3216, 42, Choceradská 3216/42, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
PETRA VÁVROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
18400, 25514954, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 892, 31 |
|
PETRA VÁVROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2020 |
Adresa: |
18400, 25514954, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 892, 31, U Václava 892/31, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
Ing. MILAN LICEHAMR
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
02.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21712468, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Lannova, 1540, 6 |
|
Ing. Milan Licehamr
|
Neaktivní
od 06.02.2020
|
jednatel |
02.07.2019 |
Adresa: |
11000, 21712468, Praha, Nové Město, Lannova, 1540, 6, Lannova 1540/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Josef Vojta
|
Neaktivní
od 02.07.2019
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
39002, 19820577, Tábor, Tábor, Angela Kančeva, 2541 |
|
Ing. Josef Vojta
|
Neaktivní
od 02.07.2019
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
39002, 19820577, Tábor, Tábor, Tábor, Angela Kančeva, 2541, Angela Kančeva 2541, 39002 Tábor |
|
Ing. Josef Vojta
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
39002, 19820577, Tábor, Tábor, Angela Kančeva, 2541 |
|
Ing. Josef Vojta
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
18.06.2014 |
Adresa: |
39002, 19820577, Tábor, Tábor, Tábor, Angela Kančeva, 2541, Angela Kančeva 2541, 39002 Tábor |
|
Magda Kučerová
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
04.01.2011 |
Adresa: |
14100, 25760629, Praha 4, Záběhlice, Choceradská, 3216, 42 |
|
MAGDA KUČEROVÁ
|
Neaktivní
od 24.11.2022
|
jednatel |
04.01.2011 |
Adresa: |
14100, 25760629, Praha, Záběhlice, Choceradská, 3216, 42, Choceradská 3216/42, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|