TAMÁS MOLNÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2016 |
Adresa: |
92901, Dunajská Streda, Júliusa Lörincza 2133/4 |
|
TAMÁS MOLNÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2016 |
Adresa: |
Dunajská Streda, Júliusa Lörincza 2133/4, 92901, Júliusa Lörincza 2133/4, 92901 Dunajská Streda, Slovensko |
|
JOZEF SZÖLLÖS
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
15900, 22126678, Praha, Velká Chuchle, Radotínská, 69, 34 |
|
JOZEF SZÖLLÖS
|
Neaktivní
od 16.05.2016
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
15900, 22126678, Praha, Velká Chuchle, Radotínská, 69, 34, Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Jozef Szöllös
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
15900, 22126678, Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská, 69, 34 |
|
JOZEF SZÖLLÖS
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
15900, 22126678, Praha, Velká Chuchle, Radotínská, 69, 34, Radotínská 69/34, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 29.12.2011
|
jednatel |
31.12.2010 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10 |
|
Přemysl Kubáň
|
Neaktivní
od 29.12.2011
|
jednatel |
31.12.2010 |
Adresa: |
19000, 25821130, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 10, Podvinný mlýn 2281/10, Libeň, 19000 Praha 9 |
|