Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | KAVERI s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 24792098 |
Registrovaná adresa: | 16100, 22219994, Praha, Liboc, U kolejí, 315, 4, U kolejí 315/4, Liboc, 16100 Praha 6 |
Začleněno na: | 31.12.2010 |
Datum ukončení: | 15.11.2022 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VASYL KUZMYAK | Neaktivní od 15.11.2022 | 29.08.2022 | |
|
|||
Ihor Rovdych | Neaktivní od 15.11.2022 | 31.12.2010 | |
|
|||
Volodymyr Stoyka | Neaktivní od 15.11.2022 | 31.12.2010 | |
|
|||
Andriyan Stepanov | Neaktivní od 15.11.2022 | 31.12.2010 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Vasyl Kuzmyak | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Ihor Rovdych | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Volodymyr Stoyka | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Andriyan Stepanov | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Omelyan Kilas | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Mykhaylo Dan | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Lyudmyla Cheypesh | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Sansarmaa Ganbayar | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Oyuntuya Gombosuren | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Sergiu Darii | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Roman Yavornytskyy | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Ivan Dzhupenyuk | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Yuriy Panets | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Oleksandr Puha | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Liubov Prychyna | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Oleh Yatsyk | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Mykhaylo Nykolaichuk | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Pavlo Kovaliv | Neaktivní od 15.11.2022 | jednatel | 31.12.2010 |
|
|||
Mykhaylo Mykolaichuk | Neaktivní od 31.12.2010 | jednatel | 31.12.2010 |
|
Registrační číslo KAVERI s.r.o. v likvidaci je 24792098.
Registrační adresa KAVERI s.r.o. v likvidaci je 16100, 22219994, Praha, Liboc, U kolejí, 315, 4, U kolejí 315/4, Liboc, 16100 Praha 6.
KAVERI s.r.o. v likvidaci byla založena 31.12.2010.