Mgr. JAN RYTÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.09.2021 |
Adresa: |
10600, 22688251, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16 |
|
Mgr. JAN RYTÍŘ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.09.2021 |
Adresa: |
10600, 22688251, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3102, 16, Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
PIERGUIDO PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
Bergamo, via Rocca 11 |
|
PIERGUIDO PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
Jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
Bergamo, via Rocca 11, via Rocca 11, Bergamo, Itálie |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32 |
|
GIOVANNI PIAZZINI ALBANI
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32, Ovenecká 315/32, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Giovanni Piazzini Albani
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha 7, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32 |
|
Giovanni Piazzini Albani
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
18.01.2011 |
Adresa: |
17000, 22294449, Praha, Bubeneč, Ovenecká, 315, 32, Ovenecká 315/32, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|