PETR VITVAR
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
10900, 22724117, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 478, 1 |
|
PETR VITVAR
|
Neaktivní
od 15.03.2021
|
jednatel |
24.10.2013 |
Adresa: |
10900, 22724117, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 478, 1, Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Jaroslav Čižkovský
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
13000, 21759961, Praha 3, Vinohrady, Vinohradská, 797, 82 |
|
Jaroslav Čižkovský
|
Neaktivní
od 17.04.2013
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
13000, 21759961, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 797, 82, Vinohradská 797/82, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Jana Cenklová
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
jednatel |
04.02.2011 |
Adresa: |
46401, 14966221, Frýdlant, Zámecká, 4071 |
|
Jana Cenklová
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
jednatel |
04.02.2011 |
Adresa: |
46401, 14966221, Liberec, Frýdlant, Frýdlant, Zámecká, 4071, Zámecká 4071, 46401 Frýdlant |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
41301, 16869184, Roudnice nad Labem, Alej 17.listopadu, 1755 |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 04.02.2011
|
jednatel |
20.01.2011 |
Adresa: |
41301, 16869184, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1755, Alej 17. listopadu 1755, 41301 Roudnice nad Labem |
|