Ing. SOTIRIOS ZAVALIANIS
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
15500, 22764551, Praha, Stodůlky, Okruhová, 1135, 44 |
|
Ing. SOTIRIOS ZAVALIANIS
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
15500, 22764551, Praha, Stodůlky, Okruhová, 1135, 44, Okruhová 1135/44, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. PETR LANDA
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
Jednatel |
02.04.2020 |
Adresa: |
40011, 17880246, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 2950, 3 |
|
MUDr. MICHAL RISLER
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
Jednatel |
02.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22179682, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 576, 37 |
|
Ing. Petr Landa
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
Jednatel |
02.04.2020 |
Adresa: |
40011, 17880246, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Šumavská, 2950, 3, Šumavská 2950/3, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
MUDr. MICHAL RISLER
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
Jednatel |
02.04.2020 |
Adresa: |
16000, 22179682, Praha, Bubeneč, Rooseveltova, 576, 37, Rooseveltova 576/37, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. MARTIN JAROLÍMEK
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22263217, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3 |
|
MUDr. Martin Jarolímek
|
Neaktivní
od 02.04.2020
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
16900, 22263217, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3, Hládkov 686/3, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
ZUZANA PISKAČOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
19014, 22472444, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Srnečkova, 466 |
|
ZUZANA PISKAČOVÁ
|
Neaktivní
od 29.08.2019
|
jednatel |
02.07.2015 |
Adresa: |
19014, 22472444, Praha, Klánovice, Srnečkova, 466, 17, Srnečkova 466/17, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
MUDr. Martin Jarolímek
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
16000, 22263217, Praha 6, Břevnov, Hládkov, 3 |
|
MUDr. Martin Jarolímek
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
19.01.2011 |
Adresa: |
16900, 22263217, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3, Hládkov 686/3, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|