RADIM ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2019 |
Adresa: |
79607, 24791326, Prostějov, Držovice, Držovice, Smržická, 413 |
|
RADIM ŠVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
23.04.2019 |
Adresa: |
79607, 24791326, Prostějov, Držovice, Držovice, Smržická, 413, Smržická 413, 79607 Držovice |
|
KATEŘINA DOSOUDILOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
79821, 78060401, Prostějov, Bedihošť, Bedihošť, Zátiší, 563 |
|
KATEŘINA DOSOUDILOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
jednatel |
03.10.2018 |
Adresa: |
79821, 78060401, Prostějov, Bedihošť, Bedihošť, Zátiší, 563, Zátiší 563, 79821 Bedihošť |
|
Kateřina Dosoudilová
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
79601, 24818569, Prostějov, Raisova, 1249, 7 |
|
Kateřina Dosoudilová
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
79601, 24818569, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Raisova, 1249, 7, Raisova 1249/7, 79601 Prostějov |
|
Michal Kopecký
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
79848, 10575545, Protivanov, Na Křivdě, 126 |
|
Michal Kopecký
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
jednatel |
09.02.2011 |
Adresa: |
79848, 10575545, Prostějov, Protivanov, Protivanov, Na Křivdě, 126, Na Křivdě 126, 79848 Protivanov |
|