JIŘÍ URBÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
78383, 27467961, Troubelice, Troubelice, 392 |
|
Jiří Urbášek
|
Aktivní
|
jednatel |
06.02.2014 |
Adresa: |
78383, 27467961, Olomouc, Troubelice, Troubelice, 392, č.p. 392, 78383 Troubelice |
|
Miroslav Žourek
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
jednatel |
20.07.2012 |
Adresa: |
78396, 16296371, Újezd, 290 |
|
Miroslav Žourek
|
Neaktivní
od 03.02.2014
|
jednatel |
20.07.2012 |
Adresa: |
78396, 16296371, Olomouc, Újezd, Újezd, 290, č.p. 290, 78396 Újezd |
|
Jiří Urbášek
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
16.06.2011 |
Adresa: |
78383, 27467961, Troubelice, 392 |
|
Jiří Urbášek
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
jednatel |
16.06.2011 |
Adresa: |
78383, 27467961, Olomouc, Troubelice, Troubelice, 392, č.p. 392, 78383 Troubelice |
|
Petr Zapletal
|
Neaktivní
od 16.06.2011
|
jednatel |
03.02.2011 |
Adresa: |
78396, 16294475, Újezd, 52 |
|
PETR ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 16.06.2011
|
jednatel |
03.02.2011 |
Adresa: |
78396, 16294475, Olomouc, Újezd, Újezd, 52, č.p. 52, 78396 Újezd |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 03.02.2011
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha 6, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a |
|
Ing. Barbora Helclová
|
Neaktivní
od 03.02.2011
|
jednatel |
26.01.2011 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a, Paťanka 2687/1a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|