MARTIN KOUKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22088482, Praha, Smíchov, U Nikolajky, 1298, 37 |
|
MARTIN KOUKOLA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2022 |
Adresa: |
15000, 22088482, Praha, Smíchov, U Nikolajky, 1298, 37, U Nikolajky 1298/37, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
EVŽEN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 28.10.2022
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
41301, 16829506, Litoměřice, Vrutice, Svařenice, 41 |
|
EVŽEN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 28.10.2022
|
jednatel |
09.10.2020 |
Adresa: |
41301, 16829506, Litoměřice, Vrutice, Svařenice, 41, Svařenice 41, 41301 Vrutice |
|
EVŽEN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
17.04.2018 |
Adresa: |
41147, 16829832, Litoměřice, Vrutice, Vrutice, 21 |
|
EVŽEN MATĚJKA
|
Neaktivní
od 09.10.2020
|
jednatel |
17.04.2018 |
Adresa: |
41147, 16829832, Litoměřice, Vrutice, Vrutice, 21, č.p. 21, 41147 Vrutice |
|
DRAHOMÍR BÍLEK
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10000, 22738215, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Foerstrova, 3193, 7 |
|
DRAHOMÍR BÍLEK
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
10000, 22738215, Praha, Strašnice, Foerstrova, 3193, 7, Foerstrova 3193/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
DRAHOMÍR BÍLEK
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
40340, 30890250, Ústí nad Labem, Skorotice, Kopretinová, 293 |
|
Drahomír Bílek
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
31.01.2014 |
Adresa: |
40340, 30890250, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, Kopretinová, 293, Kopretinová 293, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Drahomír Bílek
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
40340, 30890250, Ústí nad Labem, Kopretinová, 293 |
|
Drahomír Bílek
|
Neaktivní
od 31.01.2014
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
40340, 30890250, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Skorotice, Kopretinová, 293, Kopretinová 293, Skorotice, 40340 Ústí nad Labem |
|
Hana Rubačová
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
41117, 16719972, Libochovice, Havlíčkova, 529 |
|
HANA RUBAČOVÁ
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
41117, 16719972, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Havlíčkova, 529, Havlíčkova 529, 41117 Libochovice |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha 1, Nové Město, Ostrovní, 146, 16 |
|
Mgr. Jiří Buchvaldek
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21702217, Praha, Nové Město, Ostrovní, 146, 16, Ostrovní 146/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|