JÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
12800, 27424111, Praha 2, Nové Město, Horská, 2107, 2d |
|
JÁN HORVÁTH
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
16.08.2013 |
Adresa: |
12800, 27424111, Praha, Nové Město, Horská, 2107, 2d, Horská 2107/2d, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Marie Sládková
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
10000, 22633260, Praha 10, Strašnice, Brigádníků, 2917, 65 |
|
Ing. MARIE SLÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2013
|
jednatel |
04.07.2012 |
Adresa: |
10000, 22633260, Praha, Strašnice, Brigádníků, 2917, 65, Brigádníků 2917/65, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. Pavel Kobulej
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
02.02.2011 |
Adresa: |
25064, 26799685, Zlonín, 121 |
|
Ján Horváth
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
02.02.2011 |
Adresa: |
25301, 26303256, Hostivice, Jasanová, 1942 |
|
Ing. Pavel Kobulej
|
Neaktivní
od 04.07.2012
|
jednatel |
02.02.2011 |
Adresa: |
25064, 26799685, Praha-východ, Zlonín, Zlonín, 121, Jabloňové zahrady 121/31, 25064 Zlonín |
|
Ján Horváth
|
Neaktivní
od 16.08.2013
|
jednatel |
02.02.2011 |
Adresa: |
25301, 26303256, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Jasanová, 1942, Jasanová 1942, 25301 Hostivice |
|