Richard Klimeš
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
58813, 13736272, Polná, Janovice, 60 |
|
Richard Klimeš
|
Aktivní
|
jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
58813, 13736272, Jihlava, Polná, Janovice, 60, Janovice 60, 58813 Polná |
|
Tomáš Kantor
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58601, 12342122, Jihlava, Husova, 1284, 33 |
|
Richard Klimeš
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58601, 12371823, Jihlava, Srázná, 4312, 16 |
|
TOMÁŠ KANTOR
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58601, 12342122, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Husova, 1284, 33, Husova 1284/33, 58601 Jihlava |
|
Richard Klimeš
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
jednatel |
22.02.2011 |
Adresa: |
58601, 12371823, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Srázná, 4312, 16, Srázná 4312/16, 58601 Jihlava |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 22.02.2011
|
jednatel |
28.01.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|