ing. ZDENĚK HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.06.2023 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
MARTIN NĚMEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2023 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
RADEK TĚŠINA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2023 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Ing. ZDENĚK HÁJEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
VLADIMÍR TEPLÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
ing. ZDENĚK HÁJEK
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
předseda výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
VLADIMÍR TEPLÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
člen výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
člen výboru |
25.02.2017 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
ZDENĚK HÁJEK
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
|
13.07.2013 |
Adresa: |
28601, 11636190, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
|
13.07.2013 |
Adresa: |
28601, 11636190, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
ZDENĚK HÁJEK
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
|
13.07.2013 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JAROSLAV NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
|
13.07.2013 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
Michal Svoboda
|
Neaktivní
od 13.07.2013
|
předseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28571, 11572833, Vrdy, Dolní Bučice, Jasmínová, 244 |
|
Jan Zachariáš
|
Neaktivní
od 13.07.2013
|
místopředseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28571, 25702815, Vrdy, Dolní Bučice, Chrudimská, 274 |
|
Vladimír Teplý
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28601, Čáslav, Nové Město, Čeplova, 1586 |
|
Michal Svoboda
|
Neaktivní
od 13.07.2013
|
předseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28571, 11572833, Kutná Hora, Vrdy, Dolní Bučice, Jasmínová, 244, Jasmínová 244, Dolní Bučice, 28571 Vrdy |
|
Jan Zachariáš
|
Neaktivní
od 13.07.2013
|
místopředseda výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28571, 25702815, Kutná Hora, Vrdy, Dolní Bučice, Chrudimská, 274, Chrudimská 274, Dolní Bučice, 28571 Vrdy |
|
VLADIMÍR TEPLÝ
|
Neaktivní
od 25.02.2017
|
člen výboru |
02.03.2011 |
Adresa: |
28601, 11636190, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Čeplova, 1586, Čeplova 1586, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|