Ing. MILAN RYCHTÁŘ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
Ing. MILAN RYCHTÁŘ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.07.2022 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. MILAN RYCHTÁŘ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Předseda výboru |
13.01.2021 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
Ing. MILAN RYCHTÁŘ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Předseda výboru |
13.01.2021 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
Předseda výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Člen výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
Bc. SIMONA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Člen výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14300, 21917914, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Pod vinicí, 314, 9 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2021
|
Předseda výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Člen výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Bc. SIMONA FOŘTOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2022
|
Člen výboru |
13.01.2018 |
Adresa: |
14300, 21917914, Praha, Modřany, Pod vinicí, 314, 9, Pod vinicí 314/9, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
předseda výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
VÁCLAVA MUZIKANTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
předseda výboru |
22.01.2014 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Milan Rychtář
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha 4, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
Bc. Simona Fořtová
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20 |
|
Milan Rychtář
|
Neaktivní
od 22.01.2014
|
předseda výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Bc. Simona Fořtová
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
PhDr. MILOŠ KOPAL
|
Neaktivní
od 13.01.2018
|
člen výboru |
27.11.2012 |
Adresa: |
14700, 21813566, Praha, Braník, Vlnitá, 1644, 20, Vlnitá 1644/20, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Stavební bytové družstvo budovatelů metra
00033537 |
Neaktivní
od 27.11.2012
|
pověřený vlastník |
09.02.2011 |
Adresa: |
10900, 22690883, Praha 10, Petrovice, Frostova, 339 |
|
Stavební bytové družstvo budovatelů metra
00033537 |
Neaktivní
od 27.11.2012
|
pověřený vlastník |
09.02.2011 |
Adresa: |
10900, 22690883, Praha, Petrovice, Frostova, 339, 17, Frostova 339/17, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|