ANDREA WIEDERMANNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21842574, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Benkova, 1701, 3 |
|
ANDREA WIEDERMANNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.04.2017 |
Adresa: |
14900, 21842574, Praha, Chodov, Benkova, 1701, 3, Benkova 1701/3, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MILAN ZYGMUNT
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
jednatel |
28.03.2017 |
Adresa: |
59101, 3401766, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Lučiny, 1188, 3 |
|
MILAN ZYGMUNT
|
Neaktivní
od 20.04.2017
|
jednatel |
28.03.2017 |
Adresa: |
59101, 3401766, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 1, Lučiny, 1188, 3, Lučiny 1188/3, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
EDUARD JÁNOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
10100, 22665013, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Přípotoční, 869, 19 |
|
EDUARD JÁNOŠÍK
|
Neaktivní
od 28.03.2017
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
10100, 22665013, Praha, Vršovice, Přípotoční, 869, 19, Přípotoční 869/19, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Eduard Jánošík
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
82101, Bratislava, Miletičova, 71 |
|
Eduard Jánošík
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
29.04.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Miletičova, 82101, Miletičova 71, 82101 Bratislava, Slovensko |
|
Mgr. Bc. David Michal
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
25229, 12800082, Lety, K Berounce, 295 |
|
Mgr. Karolína Babáková
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
15900, 28112539, Praha 5, Velká Chuchle, Hvězdářská, 514, 10 |
|
Mgr. Bc. David Michal
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
25229, 12800082, Praha-západ, Lety, Lety, K Berounce, 295, K Berounce 295, 25229 Lety |
|
Mgr. Karolína Babáková
|
Neaktivní
od 29.04.2011
|
jednatel |
07.02.2011 |
Adresa: |
15900, 28112539, Praha, Velká Chuchle, Hvězdářská, 514, 10, Hvězdářská 514/10, Velká Chuchle, 15900 Praha 5 |
|