MIROSLAV PERAICA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
10100, 22659927, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Moskevská, 495, 48 |
|
MIROSLAV PERAICA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.08.2020 |
Adresa: |
10100, 22659927, Praha, Vršovice, Moskevská, 495, 48, Moskevská 495/48, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MIROSLAV PERAICA
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21755833, Praha, Vinohrady, Lužická, 1682, 19 |
|
MIROSLAV PERAICA
|
Neaktivní
od 28.08.2020
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21755833, Praha, Vinohrady, Lužická, 1682, 19, Lužická 1682/19, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Darko Štulić
|
Neaktivní
od 11.09.2013
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21779406, Praha 3, Žižkov, Slavíkova, 1204, 16 |
|
Miroslav Peraica
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
12000, 21755833, Praha 2, Vinohrady, Lužická, 1682, 19 |
|
Darko Štulić
|
Neaktivní
od 11.09.2013
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
13000, 21779406, Praha, Žižkov, Slavíkova, 1204, 16, Slavíkova 1204/16, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Miroslav Peraica
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
21.02.2011 |
Adresa: |
12000, 21755833, Praha, Vinohrady, Lužická, 1682, 19, Lužická 1682/19, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|