TOMÁŠ HÁNL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
19000, 22498575, Praha, Libeň, Sokolovská, 971, 193 |
|
TOMÁŠ HÁNL
|
Aktivní
|
jednatel |
24.11.2015 |
Adresa: |
19000, 22498575, Praha, Libeň, Sokolovská, 971, 193, Sokolovská 971/193, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
MICHAL SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2014 |
Adresa: |
25244, 27643239, Psáry, Dolní Jirčany, Gen. Peřiny, 682 |
|
MICHAL SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2014 |
Adresa: |
25244, 27643239, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Gen. Peřiny, 682, Gen. Peřiny 682, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
MICHAL TEPLÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
jednatel |
11.02.2014 |
Adresa: |
10000, 22610286, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Černická, 949, 14 |
|
MICHAL TEPLÝ
|
Neaktivní
od 08.01.2018
|
jednatel |
11.02.2014 |
Adresa: |
10000, 22610286, Praha, Strašnice, Černická, 949, 14, Černická 949/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Tomáš Hánl
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
27.01.2012 |
Adresa: |
19000, 22498575, Praha 9, Sokolovská, 971, 193 |
|
TOMÁŠ HÁNL
|
Neaktivní
od 24.11.2015
|
jednatel |
27.01.2012 |
Adresa: |
19000, 22498575, Praha, Libeň, Sokolovská, 971, 193, Sokolovská 971/193, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ing. ŠÁRKA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
25228, 22036148, Praha 5, Lipence, Na bluku, 449 |
|
Ing. ŠÁRKA MATOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.01.2012
|
jednatel |
16.02.2011 |
Adresa: |
25228, 22036148, Praha, Lipence, Na bluku, 449, Na bluku 449, Lipence, 25228 Praha 5 |
|