MARCEL PIŽL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
17.02.2020 |
Adresa: |
46001, 23766930, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Dobrovského, 520, 15 |
|
MARCEL PIŽL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
17.02.2020 |
Adresa: |
46001, 23766930, Liberec, Liberec, Liberec II-Nové Město, Dobrovského, 520, 15, Dobrovského 520/15, Liberec II-Nové Město, 46001 Liberec |
|
IRENA ŠTEFANOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
členka představenstva |
25.09.2013 |
Adresa: |
46001, 23663871, Liberec, Liberec I-Staré Město, Luční, 1077, 1 |
|
VĚRA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
předsedkyně představenstva |
25.09.2013 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 336 |
|
IRENA ŠTEFANOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
členka představenstva |
25.09.2013 |
Adresa: |
46001, 23663871, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Luční, 1077, 1, Luční 1077/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
VĚRA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.01.2020
|
předsedkyně představenstva |
25.09.2013 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 336, Mařanova 336, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
JAKUB PETR
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
člen představenstva |
05.06.2013 |
Adresa: |
46015, 31051219, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Otakarova, 12 |
|
JAKUB PETR
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
člen představenstva |
05.06.2013 |
Adresa: |
46015, 31051219, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Otakarova, 12, Otakarova 12, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
MONIKA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 336 |
|
MONIKA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 336, Mařanova 336, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Monika Poláková
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Mařanova, 336 |
|
Jakub Petr
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
46015, 23717777, Liberec, Otakarova |
|
Martin Osička
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
46312, 23737034, Liberec, Kaplického, 366 |
|
MONIKA POLÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
46312, 23736739, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 336, Mařanova 336, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Jakub Petr
|
Neaktivní
od 05.06.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
Liberec, Otakarova, 46015, Otakarova 12, 46015 Liberec, Česká republika |
|
Martin Osička
|
Neaktivní
od 25.09.2013
|
člen představenstva |
28.04.2011 |
Adresa: |
46312, 23737034, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Kaplického, 366, Kaplického 366, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
člen představenstva |
15.02.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha 4, Machovcova, 1278, 19 |
|
Aleš Frank
|
Neaktivní
od 28.04.2011
|
člen představenstva |
15.02.2011 |
Adresa: |
14700, 21809739, Praha, Braník, Machovcova, 1278, 19, Machovcova 1278/19, Braník, 14700 Praha 4 |
|