MARTIN ŠEBÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2017 |
Adresa: |
15400, 22005480, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lipová alej, 695, 1 |
|
VERONIKA LENCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
14900, 22714588, Hlavní město Praha, Praha, Háje, K jezeru, 908, 33 |
|
VERONIKA LENCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
14900, 22714588, Praha, Háje, K jezeru, 908, 33, K jezeru 908/33, Háje, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN ŠEBÍK
|
Neaktivní
od 22.11.2023
|
jednatel |
09.09.2017 |
Adresa: |
15400, 22005480, Praha, Hlubočepy, Lipová alej, 695, 1, Lipová alej 695/1, Hlubočepy, 15400 Praha 5 |
|
MARTIN ŠEBÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2017
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22298053, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Komunardů, 326, 18 |
|
MARTIN ŠEBÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2017
|
jednatel |
06.03.2014 |
Adresa: |
17000, 22298053, Praha, Holešovice, Komunardů, 326, 18, Komunardů 326/18, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Kateřina Silná
|
Neaktivní
od 24.07.2015
|
jednatel |
22.09.2012 |
Adresa: |
26703, 21914168, Hudlice, Jungmannova, 16 |
|
Kateřina Silná
|
Neaktivní
od 24.07.2015
|
jednatel |
22.09.2012 |
Adresa: |
14000, 21914168, Praha, Michle, Ohradní, 1349, 25, Ohradní 1349/25, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Kateřina Silná
|
Neaktivní
od 22.09.2012
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21914168, Praha 4, Ohradní, 1349, 25 |
|
Kateřina Silná
|
Neaktivní
od 22.09.2012
|
jednatel |
16.03.2011 |
Adresa: |
14000, 21914168, Praha, Michle, Ohradní, 1349, 25, Ohradní 1349/25, Michle, 14000 Praha 4 |
|