Antresa Group s.r.o.
04416724 |
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
10200, 22637214, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, K učilišti, 40, 20 |
|
Fiereco s.r.o.
03531368 |
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
10200, 22637214, Hlavní město Praha, Praha, Štěrboholy, K učilišti, 40, 20 |
|
Antresa Group s.r.o.
04416724 |
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
10200, 22637214, Praha, Štěrboholy, K učilišti, 40, 20, K učilišti 40/20, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Fiereco s.r.o.
03531368 |
Aktivní
|
jednatel |
21.01.2020 |
Adresa: |
10200, 22637214, Praha, Štěrboholy, K učilišti, 40, 20, K učilišti 40/20, Štěrboholy, 10200 Praha 10 |
|
Ing. KAREL POCH
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21793808, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Malešická, 2406, 31 |
|
Ing. Karel Poch
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
14.05.2015 |
Adresa: |
13000, 21793808, Praha, Žižkov, Malešická, 2406, 31, Malešická 2406/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JIŘÍ BRDIČKA
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
14300, 21927162, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, U pily, 1065, 13 |
|
Ing. JIŘÍ BRDIČKA
|
Neaktivní
od 21.01.2020
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
14300, 21927162, Praha, Modřany, U pily, 1065, 13, U pily 1065/13, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
LUCIE BANKS
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
06.09.2013 |
Adresa: |
19017, 22537180, Praha 9, Vinoř, Bukovinská, 126 |
|
LUCIE BANKS
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
jednatel |
06.09.2013 |
Adresa: |
19017, 22537180, Praha, Vinoř, Bukovinská, 126, Bukovinská 126, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ BRDIČKA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
14000, 40890163, Praha 4, Michle, Baarova, 1542, 44 |
|
Ing. JIŘÍ BRDIČKA
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
22.08.2013 |
Adresa: |
14000, 40890163, Praha, Michle, Baarova, 1542, 44, Baarova 1542/44, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Brdička
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
25210, 28311817, Mníšek pod Brdy, Rymaně, 1190 |
|
Ing. Lucie Pankratzová
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
19017, 22537180, Praha 9, Vinoř, Bukovinská, 126 |
|
Ing. Jiří Brdička
|
Neaktivní
od 22.08.2013
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
25210, 28311817, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Rymaně, 1190, Rymaně 1190, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. Lucie Pankratzová
|
Neaktivní
od 06.09.2013
|
jednatel |
13.07.2011 |
Adresa: |
19017, 22537180, Praha, Vinoř, Bukovinská, 126, Bukovinská 126, Vinoř, 19017 Praha 9 |
|
Miloš Kindl
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
jednatel |
02.03.2011 |
Adresa: |
10100, 22664068, Praha 10, Žitomírská, 805, 41 |
|
Miloš Kindl
|
Neaktivní
od 13.07.2011
|
jednatel |
02.03.2011 |
Adresa: |
10100, 22664068, Praha, Vršovice, Žitomírská, 805, 41, Žitomírská 805/41, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|