IVAN UDUT
|
Aktivní
|
jednatel |
16.11.2020 |
Adresa: |
56201, 24729809, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 303 |
|
IVAN UDUT
|
Aktivní
|
jednatel |
16.11.2020 |
Adresa: |
56201, 24729809, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Dukelská, 303, Dukelská 303, Hylváty, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 16.11.2020
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
56201, 24736538, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 74 |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 16.11.2020
|
jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
56201, 24736538, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Jilemnického, 74, Jilemnického 74, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
27801, 28345835, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Čechova, 2065 |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
jednatel |
25.02.2016 |
Adresa: |
27801, 28345835, Mělník, Kralupy nad Vltavou, Kralupy nad Vltavou, Čechova, 2065, Čechova 2065, 27801 Kralupy nad Vltavou |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
56401, 18117775, Žamberk, Žamberk, Čs. armády, 447 |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 25.02.2016
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
56401, 18117775, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Čs. armády, 447, Čs. armády 447, 56401 Žamberk |
|
Ivan Udut
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
56401, 18117775, Žamberk, Čs. armády, 447 |
|
IVAN UDUT
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
28.02.2011 |
Adresa: |
56401, 18117775, Ústí nad Orlicí, Žamberk, Žamberk, Čs. armády, 447, Čs. armády 447, 56401 Žamberk |
|