LUBOŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2019 |
Adresa: |
39411, 24365025, Pelhřimov, Cetoraz, Cetoraz, 64 |
|
LUBOŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.12.2019 |
Adresa: |
39411, 24365025, Pelhřimov, Cetoraz, Cetoraz, 64, č.p. 64, 39411 Cetoraz |
|
DANA VLADYKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21957088, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Hoštická, 205, 21 |
|
DANA VLADYKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21957088, Praha, Písnice, Hoštická, 205, 21, Hoštická 205/21, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Luboš Novotný
|
Neaktivní
od 25.12.2019
|
jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39411, 24365025, Cetoraz, 64 |
|
LUBOŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 25.12.2019
|
jednatel |
25.11.2011 |
Adresa: |
39411, 24365025, Pelhřimov, Cetoraz, Cetoraz, 64, č.p. 64, 39411 Cetoraz |
|
Dana Vladyková
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21957088, Praha 4, Písnice, Hoštická, 205, 21 |
|
DANA VLADYKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
22.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21957088, Praha, Písnice, Hoštická, 205, 21, Hoštická 205/21, Písnice, 14200 Praha 4 |
|