Ing. RADKA MANGOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2021 |
Adresa: |
10200, 30979315, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24 |
|
Ing. RADKA MANGOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.04.2021 |
Adresa: |
10200, 30979315, Praha, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24, K obecním hájovnám 1399/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. GEORGES MANGA
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21706336, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 828, 23 |
|
Ing. GEORGES MANGA
|
Neaktivní
od 16.07.2018
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
11000, 21706336, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 828, 23, Václavské náměstí 828/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. GEORGES MANGA
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
10200, 30979315, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24 |
|
Ing. Georges Manga
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
31.10.2014 |
Adresa: |
10200, 30979315, Praha, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24, K obecním hájovnám 1399/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Abdullah Hamad
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
Alepo, Bab Al Duraib, 570 |
|
Reneta Manja
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
Alepo, Bab Al Duraib, 570 |
|
Ing. Radka Mangová
|
Neaktivní
od 02.04.2021
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
10200, 30979315, Praha 10, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24 |
|
Abdullah Hamad
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
Alepo, Bab Al Duraib, Bab Al Duraib 570, Alepo, Sýrie |
|
Reneta Manja
|
Neaktivní
od 31.10.2014
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
Alepo, Bab Al Duraib, Bab Al Duraib 570, Alepo, Sýrie |
|
Ing. RADKA MANGOVÁ
|
Neaktivní
od 02.04.2021
|
jednatel |
04.03.2011 |
Adresa: |
10200, 30979315, Praha, Hostivař, K obecním hájovnám, 1399, 24, K obecním hájovnám 1399/24, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|