RADEK DOPITA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15800, 28128095, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Otopašská, 855, 3 |
|
RADEK DOPITA
|
Neaktivní
od 03.05.2023
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15800, 28128095, Praha, Jinonice, Otopašská, 855, 3, Otopašská 855/3, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
RADEK DOPITA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
09.04.2014 |
Adresa: |
15521, 27767647, Praha 5, Zličín, K třešňovce, 449, 16 |
|
RADEK DOPITA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
09.04.2014 |
Adresa: |
15521, 27767647, Praha, Zličín, K třešňovce, 449, 16, K třešňovce 449/16, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
Dr. Piofrancesco Borghetti
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
101, Bologna, Via Barberia 30 |
|
Dr. Piofrancesco Borghetti
|
Neaktivní
od 09.04.2014
|
jednatel |
26.05.2011 |
Adresa: |
Bologna, Via Barberia 30 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
13000, 21759511, Praha 3, Vinohradská, 111, 109 |
|
Barbora Brühlová
|
Neaktivní
od 26.05.2011
|
jednatel |
15.03.2011 |
Adresa: |
13000, 21759511, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 111, 109, Vinohradská 111/109, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|