JAN SLÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
78701, 14268736, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1122, 7 |
|
JAN SLÁDEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.09.2018 |
Adresa: |
78701, 14268736, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Žižkova, 1122, 7, Žižkova 1122/7, 78701 Šumperk |
|
JAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
78811, 8025151, Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, 6 |
|
JAN SLÁDEK
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
78811, 8025151, Šumperk, Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, 6, Kouty nad Desnou 6, 78811 Loučná nad Desnou |
|
Ing. JAKUB REICHL
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21752338, Praha, Vinohrady, Chodská, 1281, 30 |
|
Ing. JAKUB REICHL
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
12.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21752338, Praha, Vinohrady, Chodská, 1281, 30, Chodská 1281/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jakub Reichl
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
12000, 21752338, Praha 2, Vinohrady, Chodská, 1281, 30 |
|
Ing. JAKUB REICHL
|
Neaktivní
od 12.04.2016
|
jednatel |
10.03.2011 |
Adresa: |
12000, 21752338, Praha, Vinohrady, Chodská, 1281, 30, Chodská 1281/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|