HELENA GAŽIOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
55102, 7288611, Náchod, Jaroměř, Josefov, náměstí Svobody, 58 |
|
HELENA GAŽIOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.08.2015 |
Adresa: |
55102, 7288611, Náchod, Jaroměř, Josefov, náměstí Svobody, 58, náměstí Svobody 58, Josefov, 55102 Jaroměř |
|
Helena Gažiová
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
12.12.2012 |
Adresa: |
55102, 7288093, Jaroměř, Josefov, Lidická, 6 |
|
Helena Gažiová
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
jednatel |
12.12.2012 |
Adresa: |
55102, 7288093, Náchod, Jaroměř, Josefov, Lidická, 6, Lidická 6, Josefov, 55102 Jaroměř |
|
Martin Blažek
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22099638, Praha 5, Smíchov, Moulíkova, 2238, 1 |
|
MARTIN BLAŽEK
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22099638, Praha, Smíchov, Moulíkova, 2238, 1, Moulíkova 2238/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Kateřina Blažek Králová
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
jednatel |
14.03.2011 |
Adresa: |
14000, 26644568, Praha 4, Podolí, Pod Vyšehradem, 1173, 14 |
|
Ing. Kateřina Blažek Králová
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
jednatel |
14.03.2011 |
Adresa: |
14700, 26644568, Praha, Podolí, Pod Vyšehradem, 1173, 14, Pod Vyšehradem 1173/14, Podolí, 14700 Praha 4 |
|