Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
předseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
40002, 17744067, Ústí nad Labem, Chuderov, Chuderov, 121 |
|
Ing. RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
místopředseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
10900, 73686905, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21 |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294 |
|
Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
předseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
40002, 17744067, Ústí nad Labem, Chuderov, Chuderov, 121, č.p. 121, 40002 Chuderov |
|
Ing. RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
místopředseda představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21, Boloňská 603/21, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 01.10.2018
|
člen představenstva |
10.07.2018 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294, Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod |
|
RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
místopředseda představenstva |
27.05.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21 |
|
Ing. RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda představenstva |
27.05.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21 |
|
RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
místopředseda představenstva |
27.05.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21, Boloňská 603/21, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda představenstva |
27.05.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21, Boloňská 603/21, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
člen představenstva |
28.04.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21 |
|
RADEK HOVORKA
|
Neaktivní
od 27.05.2016
|
člen představenstva |
28.04.2016 |
Adresa: |
10900, 73686905, Praha, Horní Měcholupy, Boloňská, 603, 21, Boloňská 603/21, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. ZUZANA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
Místopředseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Ing. ZUZANA PROKOPCOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
Místopředseda představenstva |
24.02.2016 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Člen představenstva |
21.11.2015 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294 |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Člen představenstva |
21.11.2015 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294, Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod |
|
Ing. JIŘÍ POS
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Člen představenstva |
31.10.2014 |
Adresa: |
16200, 26697700, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Naardenská, 673, 4 |
|
Ing. JIŘÍ POS
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
Člen představenstva |
31.10.2014 |
Adresa: |
16200, 26697700, Praha, Liboc, Naardenská, 673, 4, Naardenská 673/4, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Mgr. PAVEL HALEŠ
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen představenstva |
11.09.2014 |
Adresa: |
25301, 41249062, Chýně, Chýně, Růžová, 631 |
|
Mgr. PAVEL HALEŠ
|
Neaktivní
od 14.08.2015
|
člen představenstva |
11.09.2014 |
Adresa: |
25303, 41249062, Praha-západ, Chýně, Chýně, Růžová, 631, Růžová 631, 25303 Chýně |
|
Mgr. PAVEL HALEŠ
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
25301, 41249062, Chýně, Chýně, Růžová, 631 |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
38273, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294 |
|
Ing. ZUZANA TAIROVA
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Místopředseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Předseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
40002, 17744067, Chuderov, Chuderov, 121 |
|
Mgr. PAVEL HALEŠ
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
25303, 41249062, Praha-západ, Chýně, Chýně, Růžová, 631, Růžová 631, 25303 Chýně |
|
JUDr. PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 21.11.2015
|
Člen představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294, Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod |
|
Ing. Zuzana Tairova
|
Neaktivní
od 24.02.2016
|
Místopředseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
Předseda představenstva |
27.08.2014 |
Adresa: |
40002, 17744067, Ústí nad Labem, Chuderov, Chuderov, 121, č.p. 121, 40002 Chuderov |
|
Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
místopředseda představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
40002, 17744067, Chuderov, Chuderov, 121 |
|
Ing. Zuzana Tairova
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha 2, Nové Město, Podskalská, 1252, 24 |
|
PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
Člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
38273, 8755108, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294 |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha 5, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. VÁCLAV ŘEHOŘ
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
místopředseda představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
40002, 17744067, Ústí nad Labem, Chuderov, Chuderov, 121, č.p. 121, 40002 Chuderov |
|
Ing. Zuzana Tairova
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
12800, 21731586, Praha, Nové Město, Podskalská, 1252, 24, Podskalská 1252/24, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
PETR PAVELEC
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
Člen představenstva |
28.07.2014 |
Adresa: |
38273, 8755108, Český Krumlov, Vyšší Brod, Vyšší Brod, Na Vyhlídce, 294, Na Vyhlídce 294, 38273 Vyšší Brod |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
místopředseda představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha 5, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
PHILIPPE MARC MOREELS
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Hriňovská 7541/11 |
|
Mgr. JOSEF ADAM
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
25267, 41221346, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Buková, 493 |
|
Mgr. JOZEF SINČÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
19000, 25663321, Praha 9, Vysočany, Nepilova, 903, 1 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
předseda představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha 4, Podolí, Na lysině, 1181, 6 |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
místopředseda představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PHILIPPE MARC MOREELS
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
Bratislava, Hriňovská 7541/11, 81102, Hriňovská 7541/11, 81102 Bratislava, Slovensko |
|
Mgr. JOSEF ADAM
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
25267, 41221346, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Buková, 493, Buková 493, 25267 Tuchoměřice |
|
Mgr. JOZEF SINČÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2014
|
člen představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
19000, 25663321, Praha, Vysočany, Nepilova, 903, 1, Nepilova 903/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 27.08.2014
|
předseda představenstva |
28.02.2014 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha, Podolí, Na lysině, 1181, 6, Na lysině 1181/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JOZEF SINČÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen |
07.11.2013 |
Adresa: |
19000, 25663321, Praha 9, Vysočany, Nepilova, 903, 1 |
|
JOZEF SINČÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen |
07.11.2013 |
Adresa: |
19000, 25663321, Praha, Vysočany, Nepilova, 903, 1, Nepilova 903/1, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha 4, Podolí, Na lysině, 1181, 6 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
předseda představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha, Podolí, Na lysině, 1181, 6, Na lysině 1181/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
1.místopředseda představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha 5, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
1.místopředseda představenstva |
26.06.2013 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JOSEF ADAM
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
01.03.2013 |
Adresa: |
25267, 41221346, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Buková, 493 |
|
JOSEF ADAM
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
člen představenstva |
01.03.2013 |
Adresa: |
25267, 41221346, Praha-západ, Tuchoměřice, Tuchoměřice, Buková, 493, Buková 493, 25267 Tuchoměřice |
|
IVAN FUKSA
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
místopředseda |
14.02.2013 |
Adresa: |
26101, 22990496, Příbram, Příbram II, Hornická, 115 |
|
PHILIPPE MARC MOREELS
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
místopředseda představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Staré Město, Hriňovská, 7541, 11 |
|
IVAN FUKSA
|
Neaktivní
od 08.01.2014
|
místopředseda |
14.02.2013 |
Adresa: |
26101, 22990496, Příbram, Příbram, Příbram II, Hornická, 115, Hornická 115, Příbram II, 26101 Příbram |
|
PHILIPPE MARC MOREELS
|
Neaktivní
od 28.02.2014
|
místopředseda představenstva |
14.02.2013 |
Adresa: |
Bratislava, Staré Město, Hriňovská, 81102, 11, Hriňovská 7541/11, 81102 Bratislava - Staré Město, Slovensko |
|
Philippe Marc Moreels
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
2.místopředseda představenstva |
15.11.2011 |
Adresa: |
81102, Bratislava, Staré Město, Hriňovská, 7541, 11 |
|
Philippe Marc Moreels
|
Neaktivní
od 14.02.2013
|
2.místopředseda představenstva |
15.11.2011 |
Adresa: |
Bratislava, Staré Město, Hriňovská, 81102, 11, Hriňovská 7541/11, 81102 Bratislava - Staré Město, Slovensko |
|
Philippe Marc Moreels
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
2.místopředseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21727180, Praha 1, Pařížská, 1068, 10 |
|
Mgr. Josef Adam
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
25070, 26000661, Odolena Voda, U Radnice, 456 |
|
Mgr. Petr Vlasák
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
1.místopředseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha 5, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha 4, Podolí, Na lysině, 1181, 6 |
|
Marta Guthová
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
člen představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21724717, Praha 1, U Obecního dvora, 794, 4 |
|
Philippe Marc Moreels
|
Neaktivní
od 15.11.2011
|
2.místopředseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21727180, Praha, Staré Město, Pařížská, 1068, 10, Pařížská 1068/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Josef Adam
|
Neaktivní
od 01.03.2013
|
člen představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
25070, 26000661, Praha-východ, Odolena Voda, Odolena Voda, U Radnice, 456, U Radnice 456, 25070 Odolena Voda |
|
Mgr. PETR VLASÁK
|
Neaktivní
od 26.06.2013
|
1.místopředseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
předseda představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
14700, 27860779, Praha, Podolí, Na lysině, 1181, 6, Na lysině 1181/6, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Marta Guthová
|
Neaktivní
od 07.11.2013
|
člen představenstva |
11.03.2011 |
Adresa: |
11000, 21724717, Praha, Staré Město, U obecního dvora, 794, 4, U obecního dvora 794/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|