ZAFER RSLAN
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19187017, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 451, 3 |
|
ZAFER RSLAN
|
Neaktivní
od 08.10.2020
|
jednatel |
20.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19187017, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Körnerova, 451, 3, Körnerova 451/3, Zábrdovice, 60200 Brno |
|
ZOHER AHMAD
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
66441, 25995529, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Hodakova, 603, 51 |
|
Zoher Ahmad
|
Neaktivní
od 20.06.2019
|
jednatel |
04.05.2016 |
Adresa: |
66441, 25995529, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Hodakova, 603, 51, Hodakova 603/51, 66441 Troubsko |
|
ZOHER AHMAD
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.05.2016 |
Adresa: |
66441, 24678546, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Zámecká, 150, 8 |
|
ZOHER AHMAD
|
Neaktivní
od 04.05.2016
|
jednatel |
01.05.2016 |
Adresa: |
66441, 24678546, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Zámecká, 150, 8, Zámecká 150/8, 66441 Troubsko |
|
ZOHER AHMAD
|
Neaktivní
od 01.05.2016
|
jednatel |
19.02.2015 |
Adresa: |
66441, 25995529, Troubsko, Troubsko, Hodakova, 603, 51 |
|
Zoher Ahmad
|
Neaktivní
od 01.05.2016
|
jednatel |
19.02.2015 |
Adresa: |
66441, 25995529, Brno-venkov, Troubsko, Troubsko, Hodakova, 603, 51, Hodakova 603/51, 66441 Troubsko |
|
NEZAR ABBAS
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
jednatel |
07.03.2013 |
Adresa: |
66403, 26136457, Podolí, Podolí, 438 |
|
Nezar Abbas
|
Neaktivní
od 19.02.2015
|
jednatel |
07.03.2013 |
Adresa: |
66403, 26136457, Brno-venkov, Podolí, Podolí, 438, č.p. 438, 66403 Podolí |
|
NAZAR ABBAS
|
Neaktivní
od 07.03.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
66403, Brno, Venkov, Podolí, 438 |
|
VLADIMÍR PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 07.03.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
69801, 13707442, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600 |
|
NAZAR ABBAS
|
Neaktivní
od 07.03.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
Brno, Venkov, Podolí, 66403, Podolí 438, 66403 Brno - Venkov, Česká republika |
|
Vladimír Procházka
|
Neaktivní
od 07.03.2013
|
jednatel |
10.01.2013 |
Adresa: |
69801, 13707442, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 600, tř. Masarykova 600, 69801 Veselí nad Moravou |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
19.03.2011 |
Adresa: |
29001, 18322433, Poděbrady, Lidická, 792, 25 |
|
Ing. Radim Třešňák
|
Neaktivní
od 10.01.2013
|
jednatel |
19.03.2011 |
Adresa: |
29001, 18322433, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Lidická, 792, 25, Lidická 792/25, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|