DAVID BUMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
18.04.2023 |
Adresa: |
13000, 21786828, Praha, Žižkov, Baranova, 1802, 21, Baranova 1802/21, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. TOMÁŠ KŘEPINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.02.2023 |
Adresa: |
18600, 22349782, Praha, Karlín, Pernerova, 121, 33 |
|
JUDr. TOMÁŠ KŘEPINSKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2023
|
jednatel |
11.02.2023 |
Adresa: |
18600, 22349782, Praha, Karlín, Pernerova, 121, 33, Pernerova 121/33, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
JUDr. TOMÁŠ KŘEPINSKÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
jednatel |
28.11.2020 |
Adresa: |
19800, 74172549, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Davidovičova, 1675, 4 |
|
JUDr. TOMÁŠ KŘEPINSKÝ
|
Neaktivní
od 11.02.2023
|
jednatel |
28.11.2020 |
Adresa: |
19800, 74172549, Praha, Kyje, Davidovičova, 1675, 4, Davidovičova 1675/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2020
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
19800, 74172549, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Davidovičova, 1675, 4 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 28.11.2020
|
jednatel |
21.11.2018 |
Adresa: |
19800, 74172549, Praha, Kyje, Davidovičova, 1675, 4, Davidovičova 1675/4, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
13000, 21759871, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2018
|
jednatel |
03.09.2017 |
Adresa: |
13000, 21759871, Praha, Vinohrady, Řipská, 767, 15, Řipská 767/15, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
13000, 21773998, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 03.09.2017
|
jednatel |
31.08.2017 |
Adresa: |
13000, 21773998, Praha, Žižkov, Havlíčkovo náměstí, 700, 9, Havlíčkovo náměstí 700/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
13000, 42775124, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Chelčického, 584, 13 |
|
LENKA KŘEPINSKÁ
|
Neaktivní
od 31.08.2017
|
jednatel |
14.11.2013 |
Adresa: |
13000, 42775124, Praha, Žižkov, Chelčického, 584, 13, Chelčického 584/13, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Lenka Křepinská
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21715882, Praha 1, Elišky Krásnohorské, 123, 10 |
|
Lenka Křepinská
|
Neaktivní
od 14.11.2013
|
jednatel |
21.09.2011 |
Adresa: |
11000, 21715882, Praha, Staré Město, Elišky Krásnohorské, 123, 10, Elišky Krásnohorské 123/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Filip Švehla
|
Neaktivní
od 21.09.2011
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
10000, 22601180, Praha 10, Strašnice, Věšínova, 10 |
|
FILIP ŠVEHLA
|
Neaktivní
od 21.09.2011
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
10000, 22601180, Praha, Strašnice, Věšínova, 190, 10, Věšínova 190/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|