RADKA DOUŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2016 |
Adresa: |
25206, 6251846, Bojanovice, Bojanovice, 22 |
|
RADKA DOUŠOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2016 |
Adresa: |
25206, 6251846, Praha-západ, Bojanovice, Bojanovice, 22, č.p. 22, 25206 Bojanovice |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
25242, 26609037, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Karafiátová, 418 |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2020
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
25242, 26609037, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Karafiátová, 418, Karafiátová 418, Osnice, 25242 Jesenice |
|
PETR VRÁTIL
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21958955, Praha, Písnice, Na okruhu, 388, 15 |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
14800, 25995081, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1406, 26 |
|
Petr Vrátil
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21958955, Praha, Písnice, Na okruhu, 388, 15, Na okruhu 388/15, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
27.11.2015 |
Adresa: |
14800, 25995081, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1406, 26, Velké Kunratické 1406/26, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
PETR VRÁTIL
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21958955, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Na okruhu, 388, 15 |
|
Petr Vrátil
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
14200, 21958955, Praha, Písnice, Na okruhu, 388, 15, Na okruhu 388/15, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
15.10.2013 |
Adresa: |
14800, 25995081, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1406, 26 |
|
OLINA MELÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 27.11.2015
|
jednatel |
15.10.2013 |
Adresa: |
14800, 25995081, Praha, Kunratice, Velké Kunratické, 1406, 26, Velké Kunratické 1406/26, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Olina Melínová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21850941, Praha 4, Kamýk, Špirkova, 526, 6 |
|
Petr Vrátil
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
14000, 21958955, Praha 4, Písnice, Na Okruhu, 388, 15 |
|
Olina Melínová
|
Neaktivní
od 15.10.2013
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21850941, Praha, Kamýk, Špirkova, 526, 6, Špirkova 526/6, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Petr Vrátil
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
07.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21958955, Praha, Písnice, Na okruhu, 388, 15, Na okruhu 388/15, Písnice, 14200 Praha 4 |
|