EMIL KRISTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
37382, 25921835, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, Sportovní, 401 |
|
Emil Kristek
|
Aktivní
|
jednatel |
14.05.2019 |
Adresa: |
37382, 25921835, České Budějovice, Boršov nad Vltavou, Boršov nad Vltavou, Sportovní, 401, Sportovní 401, 37382 Boršov nad Vltavou |
|
MICHAL ORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
25244, 6484425, Praha-západ, Psáry, Psáry, Pod Vápenkou, 304 |
|
MICHAL ORAVEC
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2016 |
Adresa: |
25244, 6484425, Praha-západ, Psáry, Psáry, Pod Vápenkou, 304, Pod Vápenkou 304, 25244 Psáry |
|
Hynek Schmidt
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
54302, 2301148, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, 285 |
|
Hynek Schmidt
|
Neaktivní
od 13.10.2016
|
jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
54302, 2301148, Trutnov, Vrchlabí, Hořejší Vrchlabí, 285, Hořejší Vrchlabí 285, 54302 Vrchlabí |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
jednatel |
25.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 04.07.2011
|
jednatel |
25.03.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|