Mgr. DUŠAN ŠENKYPL
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
25242, 27513947, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jestřábí, 493 |
|
Mgr. DUŠAN ŠENKYPL
|
Neaktivní
od 01.08.2016
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
25242, 27513947, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Jestřábí, 493, Jestřábí 493, Osnice, 25242 Jesenice |
|
Mgr. DUŠAN ŠENKYPL
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22622969, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Na hroudě, 1955, 51 |
|
Mgr. DUŠAN ŠENKYPL
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
10000, 22622969, Praha, Strašnice, Na hroudě, 1955, 51, Na hroudě 1955/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Michal Menšík
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
19000, Praha 89, Prosek, Mimoňská, 628, 13 |
|
Michal Menšík
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
19000, 22507680, Praha 9, Prosek, Mimoňská, 628, 13 |
|
Michal Menšík
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
02.05.2011 |
Adresa: |
19000, 22507680, Praha, Prosek, Mimoňská, 628, 13, Mimoňská 628/13, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
01.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha 4, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 02.05.2011
|
jednatel |
01.04.2011 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|