LIBOR SALABA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
35301, 3839711, Cheb, Velká Hleďsebe, Klimentov, 94 |
|
LIBOR SALABA
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2021 |
Adresa: |
35301, 3839711, Cheb, Velká Hleďsebe, Klimentov, 94, Klimentov 94, 35301 Velká Hleďsebe |
|
STANISLAV ČESAL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2018 |
Adresa: |
35301, 20930160, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 1 |
|
STANISLAV ČESAL
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2018 |
Adresa: |
35301, 20930160, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 1, Janáčkova 570/1, 35301 Mariánské Lázně |
|
LIBOR SALABA
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
35301, 20926910, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 155, 3 |
|
LIBOR SALABA
|
Neaktivní
od 03.02.2021
|
jednatel |
08.05.2020 |
Adresa: |
35301, 20926910, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Ruská, 155, 3, Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně |
|
STANISLAV ČESAL
|
Neaktivní
od 12.07.2018
|
jednatel |
14.06.2018 |
Adresa: |
35301, 20930160, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 10 |
|
STANISLAV ČESAL
|
Neaktivní
od 12.07.2018
|
jednatel |
14.06.2018 |
Adresa: |
35301, 20930160, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 1, Janáčkova 570/1, 35301 Mariánské Lázně |
|
LIBOR SALABA
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
35301, 42639573, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Anglická, 615, 10 |
|
LIBOR SALABA
|
Neaktivní
od 08.05.2020
|
jednatel |
05.12.2013 |
Adresa: |
Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Anglická, 35301, 10, Anglická 615/10, 35301 Mariánské Lázně, Česká republika |
|
STANISLAV ČESAL
|
Neaktivní
od 14.06.2018
|
jednatel |
24.04.2013 |
Adresa: |
35301, 20930160, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 1 |
|
STANISLAV ČESAL
|
Neaktivní
od 14.06.2018
|
jednatel |
24.04.2013 |
Adresa: |
35301, 20930160, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Janáčkova, 570, 1, Janáčkova 570/1, 35301 Mariánské Lázně |
|
Stanislav Česal
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20872445, Mariánské Lázně, Úšovice, Za Tratí, 754, 12b |
|
Martin Konfršt
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20927606, Mariánské Lázně, Nerudova, 250 |
|
Stanislav Česal
|
Neaktivní
od 24.04.2013
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20872445, Cheb, Mariánské Lázně, Úšovice, Za Tratí, 754, 12b, Za Tratí 754/12b, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně |
|
Martin Konfršt
|
Neaktivní
od 05.12.2013
|
jednatel |
18.10.2011 |
Adresa: |
35301, 20927606, Cheb, Mariánské Lázně, Mariánské Lázně, Nerudova, 250, 6, Nerudova 250/6, 35301 Mariánské Lázně |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
27354, 1297775, Kladno, Lidice, Josefa Štemberky, 98 |
|
Ing. Vilém Dostál
|
Neaktivní
od 18.10.2011
|
jednatel |
06.04.2011 |
Adresa: |
27354, 1297775, Kladno, Lidice, Lidice, Josefa Štemberky, 98, Josefa Štemberky 98, 27354 Lidice |
|