JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21950211, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Dačického, 1226, 10 |
|
JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 20.12.2018
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
14000, 21950211, Praha, Nusle, Dačického, 1226, 10, Dačického 1226/10, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
28601, 11626577, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jablonského, 606, 31 |
|
JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
15.04.2016 |
Adresa: |
28601, 11626577, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jablonského, 606, 31, Jablonského 606/31, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21788031, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6 |
|
JOSEF ČAPEK
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
jednatel |
28.07.2015 |
Adresa: |
13000, 21788031, Praha, Žižkov, Baranova, 1899, 6, Baranova 1899/6, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAROMÍR ČIHÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
19800, 25172417, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Kučerova, 785, 19 |
|
JAROMÍR ČIHÁK
|
Neaktivní
od 28.07.2015
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
19800, 25172417, Praha, Černý Most, Kučerova, 785, 19, Kučerova 785/19, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jaromír Čihák
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
19000, 25172417, Praha 9, Kučerova, 785, 19 |
|
JAROMÍR ČIHÁK
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
14.04.2011 |
Adresa: |
19800, 25172417, Praha, Černý Most, Kučerova, 785, 19, Kučerova 785/19, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|